Ursula Meyenberger-Ramser
residente a Lanterswil, da Bern e Bussnang Mandati attuali: Medalin AG, Trefima Consulting AG e di più Persone correlate: Roman Maria Meyenberger, Roman Maria Meyenberger, Roman Maria Meyenberger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Meyenberger-Ramser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Meyenberger-Ramser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Meyenberger-Ramser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Meyenberger-Ramser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ursula Meyenberger-Ramser
Persone con il nome Ursula Meyenberger-Ramser lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi fiduciari
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una società partecipate
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi fiduciari
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Ursula Meyenberger-Ramser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Meyenberger-Ramser
Numero di pubblicazione: HR02-1004659075, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Trefima Informatik AG, in Wil (SG), CHE-107.967.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S.20, Publ. 4783868).
Statutenänderung:
26.04.2019. 14.06.2019.
Firma neu:
Slongoo IT Solutions AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Wartung, Handel, Verkauf sowie Betrieb von Softwareprodukten und Weblösungen, ferner Beratung in Informatikdienstleistungen und Vermittlung von Fachpersonal, zudem den Handel mit, Installation und Reparatur von Produkten aus dem Bereich EDV-Hard- und Software sowie Kommunikationstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Anpassung der Funktion aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyenberger-Ramser, Ursula, von Bern und Bussnang, in Lanterswil (Bussnang), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyenberger, Roman, von Bussnang, in Lanterswil (Bussnang), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Meyenberger, Sven, von Bussnang, in Lanterswil (Bussnang), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1818273, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Medioplan AG, in Wil SG, CHE-101.781.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2011, Publ. 6343762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyenberger, Roman, von Bussnang, in Lanterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyenberger-Ramser, Ursula, von Bussnang, in Lanterswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otto, Wolfgang E., deutscher Staatsangehöriger, in Maggia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 952341, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Medalin AG, in Wil SG, CH-440.3.005.602-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6541128).
Statutenänderung:
19.06.2013.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henne, Martin Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Hausach (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyenberger, Roman, von Bussnang, in Lanterswil (Bussnang), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Meyenberger-Ramser, Ursula, von Bern und Bussnang, in Lanterswil (Bussnang), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.