Lukas Merz
residente a Oberwil, da Zeiningen Mandati attuali: Holzhandwerk Merz GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Merz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Merz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Merz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Merz"
|
|
Lukas Merz
residente a Boniswil, da Reiden Mandati attuali: Biofungi GmbH Persone correlate: Jutta Häfliger-Kuchenbecker, Martin Marcel Urs Häfliger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Merz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Merz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Merz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Merz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lukas Merz
Persone con il nome Lukas Merz lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Commercio di prodotti alimentari
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Lukas Merz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Merz
Numero di pubblicazione: HR02-1005732303, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Biofungi GmbH, in Hitzkirch, CHE-109.541.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, S.0, Publ. 2242231).
Statutenänderung:
19.04.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger-Kuchenbecker, Jutta, von Reiden, in Hitzkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Merz, Lukas, von Reiden, in Boniswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2899955, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Holzhandwerk Merz GmbH, in Zeiningen, CHE-135.617.288, Haldengasse 27, 4314 Zeiningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2016.
Zweck:
Ausführung von Schreinerarbeiten und Holzbauarbeiten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Gründers vom 01.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Merz, Lukas, von Zeiningen, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5417692, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Association Bourgeons de Rosier, in Basel, CH-270.6.000.456-5, Verein (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 6, Publ. 4640704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Lukas, von Basel, in Bottmingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cardente, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes und Sekretär und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Sekretär und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung].