Alain Mercier
residente a Prahins, da Penthéréaz Mandati attuali: Demagri SA Persone correlate: Jean-Paul Vulliemin, Jean-Denis Bühlmann, Benoît Joubert e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alain Mercier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alain Mercier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alain Mercier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alain Mercier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alain Mercier
Persone con il nome Alain Mercier lavorano in questi rami economici
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Privato con il nome Alain Mercier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alain Mercier
Numero di pubblicazione: 4412217, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
GRT Group SA, à Martigny, CHE-105.733.004, société anonyme (No. FOSC 121 du 26.06.2018, Publ. 4315529).
Modification des statuts:
23.07.2018. 26.07.2018. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 18.03.2016, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 23.07.2018: pour les détails, voir les statuts.
Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature] [biffé: apports en nature: selon contrats du 28.02.2006, sont apportés à la société d'une part pour CHF 4'600'000.- 500 actions nominatives de CHF 500.- de 'Granit technologies SA', à Orbe, 25'000 actions nominatives de CHF 10.- de 'Granit Systems SA', à Lausanne, 1'113 actions au porteur de CHF 400.- de 'Energie Solaire SA', à Sierre, 1500 actions nominatives de CHF 10.- de 'Biomass Process Solutions AG', à Illnau-Effretikon, 50'000 actions nominatives de CHF 10.- de Cellviosa, société anonyme de siège à Evionnaz, 3'000'000 actions nominatives de CHF 1.- de Rednet SA, à Orbe;
d'autre part, pour CHF 12'180'000.-, 32'543 actions de EUR 1'391.- de la 'Société pour le Développement de Tri Extrusion Sodetrex', société anonyme de siège à Beaucaire (F), 40'000 actions de EUR 1.- de la société 'A+O', société par actions simplifiée de siège à Aix-en-Provence (F)].
Communications aux actionnaires:
par lettre ou courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dal Fabbro, Luca, citoyen italien, à Lausanne, administrateur, directeur général, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Mercier, Alain, de Coppet, à Sierre, président, avec signature individuelle [précédemment: à Aubonne].
Numero di pubblicazione: 3334411, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Premium Catering Systems SA, bisher in Fribourg, CHE-104.315.294, Aktiengesellschaft (vom 19.12.2013, Publ. 7225826).
Statutenänderung:
12.12.2016.
Firma neu:
Phenecia Healthcare AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Anwaltskanzlei Iten, Neugasse 4, 6300 Zug.
Zweck neu:
Beratungs- und Finanzdienstleistungen aller Art im Healthcare-Bereich für Kliniken;
Verwaltung nationaler und internationaler Beteiligungen auf dem Gebiet von Lizenzen für 'Medical Devices';
Entwicklungen und Konzepte im internationalen Consulting & Management Healthcare-Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mercier, Alain, von Coppet, in Jouxtens-Mézery, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Peter A., von Unterägeri und Zug, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peikert, Berthold Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flechsig, Anneliese Eva, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3255397, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
GRT Group SA, à Martigny, CHE-105.733.004, société anonyme (No. FOSC 206 du 24.10.2016, Publ. 3124171).
Inscription ou modification de personne(s):
Mercier, Alain, de Coppet, à Aubonne, président, avec signature individuelle [précédemment: président et directeur général avec signature individuelle];
Dal Fabbro, Luca, citoyen italien, à Rome (IT), administrateur et directeur général, avec signature individuelle [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].