Dana Meier-Stöckli
residente a Frauenfeld, da Schwarzenburg Mandati attuali: Pentadrom GmbH, SMART CHOICE CONSULTING GmbH e di più Persone correlate: Oliver Avieny Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dana Meier-Stöckli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dana Meier-Stöckli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dana Meier-Stöckli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dana Meier-Stöckli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dana Meier-Stöckli
Persone con il nome Dana Meier-Stöckli lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Servizi fiduciari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fornitura di servizi informatici
Servizi fiduciari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Dana Meier-Stöckli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dana Meier-Stöckli
Numero di pubblicazione: HR02-1005173666, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Pentadrom GmbH, in Tägerwilen, CHE-114.400.180, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S.16, Publ. 4566134).
Statutenänderung:
23.03.2021.
Sitz neu:
Matzingen.
Domizil neu:
Frauenfelderstrasse 93, 9548 Matzingen.
Zweck neu:
Softwarentwicklung, Software Vertrieb, IT-Dienstleistungen, IT-Consulting, betriebswirtschaftliche Beratung und Consulting, Schulungen, Webdesign, Projektmanagement und Handel mit artverwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschepella, Bernd Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Bodmann-Ludwigshafen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Uihlein, Dominik Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Niefern-Öschelbronn (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Adrian H., von Mosnang, in Tägerwilen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avieny, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Tübingen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier-Stöckli, Dana, von Schwarzenburg, in Frauenfeld, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005017270, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SMART CHOICE CONSULTING GmbH, bisher in Oberrohrdorf, CHE-100.961.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4354539).
Statutenänderung:
23.10.2020.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Scheuchenstrasse 49, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Dienstleistungen: Buchführung/Treuhand/Revision für KMU-Betriebe, allgemeine Consulting-Dienstleistungen (Projektmanagement) sowie Dienstleistungen im E-Business Bereich (Internet-Solutions). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Roland, von Unterlunkhofen, in Ferndale (ZA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Seidel-Förster, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Stöckli, Dana, von Schwarzenburg, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004926993, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
InnoSecurity AG, in Tägerwilen, CHE-257.513.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004513089).
Statutenänderung:
29.06.2020.
Sitz neu:
Matzingen.
Domizil neu:
Frauenfelderstrasse 93, 9548 Matzingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Adrian H., von Mosnang, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Stöckli, Dana, von Schwarzenburg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.