Muharem Mazreku
residente a Muri, da Kosovo Mandati attuali: IF-Transport AG, Schild Investment Holding AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Muharem Mazreku", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Muharem Mazreku"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Muharem Mazreku", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Muharem Mazreku"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Muharem Mazreku
Persone con il nome Muharem Mazreku lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Muharem Mazreku
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Muharem Mazreku
Numero di pubblicazione: HR02-1005958859, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
IF-Transport AG, in Wettingen, CHE-381.341.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884722).
Statutenänderung:
31.01.2024.
Sitz neu:
Muri (AG).
Domizil neu:
Zurlaubenstrasse 2, 5630 Muri AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hyseni, Selman, von Obersiggenthal, in Neuenhof, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hyseni, Isuf, von Zeihen, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazreku, Muharem, kosovarischer Staatsangehöriger, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005753925, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schild Investment Holding AG, bisher in Luzern, CHE-233.117.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089311).
Statutenänderung:
16.03.2023.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Oberfeldstrasse 19, 4665 Oftringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mazreku, Muharem, kosovarischer Staatsangehöriger, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6966638, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
M & M Bau Mazreku, in Boswil, CHE-213.873.205, Muristrasse 20, 5623 Boswil, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Durchführen von Bauarbeiten, insbesondere Renovations-, Schalungs- und Ausschalungsarbeiten.
Eingetragene Personen:
Mazreku, Muharem, kosovarischer Staatsangehöriger, in Boswil, Inhaber, mit Einzelunterschrift.