Petra Matt
residente a Einsiedeln, da Altstätten Mandati attuali: Leonteq Securities AG Persone correlate: Isabelle Priska Hauser, Patrick Antonin, Valère Henrotte e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Petra Matt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Petra Matt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Petra Matt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Petra Matt"
|
|
Petra Matt
residente a Diepoldsau, da Widnau e Altstätten Mandati attuali: WF Music Event - Entertainment Petra Matt Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Petra Matt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Petra Matt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Petra Matt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Petra Matt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Petra Matt
Persone con il nome Petra Matt lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle servizi diversi
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle servizi diversi
Privato con il nome Petra Matt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Petra Matt
Numero di pubblicazione: 1725601, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 30'161 vom 12.09.2014Leonteq Securities AG, in Zürich, CHE-113.829.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718819).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matt, Petra, von Altstätten, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Altendorf]. .
Numero di pubblicazione: 1718819, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leonteq Securities AG, in Zürich, CHE-113.829.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1512957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Franz Josef, von Widen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein, Karl, von Lungern, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahmoodian, Ali, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matt, Petra, von Altstätten, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1387219, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bank am Bellevue AG, in Küsnacht ZH, CHE-107.495.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, Publ. 1109757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götte, Stephan, von Stein SG, in Jonschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Matt, Petra, von Altstätten, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Francioli, Gina, von Küsnacht ZH, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Daniel, von Appenzell, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Foletti, Alessandro, von Brione (Verzasca), in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Matha, Joachim, von Dietikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wirtz, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.