Paola Masoni D'Andrea
residente a Lugano, da Lugano Mandati attuali: Fondazione Ferdinando e Laura Pica-Alfieri, Magazzini Generali con Punto Franco SA e di più Persone correlate: Marina Paola Francesca Masoni Pelloni, Luciano Giudici, Luigi Artemio Mattei e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paola Masoni D'Andrea", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paola Masoni D'Andrea"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paola Masoni D'Andrea", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paola Masoni D'Andrea"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paola Masoni D'Andrea
Persone con il nome Paola Masoni D'Andrea lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Depositi e logistica
Altri servizi sociali
Associazioni religiose, politiche o secolari
Depositi e logistica
Altri servizi sociali
Privato con il nome Paola Masoni D'Andrea
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paola Masoni D'Andrea
Numero di pubblicazione: HR02-1005335220, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Ferdinando e Laura Pica-Alfieri, in Lugano, CHE-110.320.731, fondazione (Nr. FUSC 155 del 12.08.2021, Pubbl. 1005269893).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Masoni, Marina, da Lugano e Alto Malcantone, in Lugano, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: da Lugano e Alto Malcantone, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente];
Bettina, Walter, cittadina germanica, in Tremona (Mendrisio), segretaria, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente;
Masoni D'Andrea, Paola, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due con il presidente o vice-presidente [finora: membro, segretaria, con firma collettiva a due con il presidente o vice-presidente, con firma collettiva a due con il presidente o vice-presidente].
Numero di pubblicazione: HR02-1004724440, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
L.U.de.S. - Libera Associazione degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche, in Baar, CHE-101.117.987, Verein (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, S.0, Publ. 2156105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Masoni, Paola, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grandini, Giorgio, von Collina d'Oro, in Lugano, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-0004447828, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Société Immobilière Vertes Prairies, in Lugano, CHE-100.858.785, società anonima (Nr. FUSC 22 del 01.02.2018, Pubbl. 4030315).
Nuova ragione sociale:
Société Immobilière Vertes Prairies in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 24.08.2018.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Masoni D'Andrea, Paola, da Lugano, in Lugano, liquidatrice, con firma individuale [finora: Masoni, Paola, membro del consiglio, con firma individuale].