Dr. Natalia Marty
residente a Flüh, da Unteriberg e Therwil Mandati attuali: Publiziel GmbH, Guggeschuel Dominik Marty Persone correlate: Michael Düblin, Dominikus Walter Marty Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Natalia Marty", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Natalia Marty"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Natalia Marty", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Natalia Marty"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Natalia Marty
Persone con il nome Natalia Marty lavorano in questi rami economici
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Altre servici in educazione
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Altre servici in educazione
Privato con il nome Natalia Marty
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Natalia Marty
Numero di pubblicazione: HR02-1006118278, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Guggeschuel Dominik Marty, bisher in Münchenstein, CHE-201.879.721, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1404785).
Sitz neu:
Hofstetten-Flüh.
Domizil neu:
Tannwaldweg 7, 4112 Flüh.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Dominikus, genannt Dominik, von Unteriberg, in Hofstetten-Flüh, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münchenstein];
Marty, Natalia, von Therwil, in Hofstetten-Flüh, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münchenstein].
Numero di pubblicazione: HR02-1005839059, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Publiziel GmbH, bisher in Münchenstein, CHE-176.295.041, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2023, Publ. 1005689159).
Statutenänderung:
05.09.2023.
Sitz neu:
Hofstetten-Flüh.
Domizil neu:
Tannwaldweg 7, 4112 Flüh.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Natalia, von Therwil, in Hofstetten-Flüh, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Münchenstein].
Numero di pubblicazione: HR02-1005689159, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Publiziel GmbH, in Münchenstein, CHE-176.295.041, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013819).
Statutenänderung:
15.02.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Publizistik, insbesondere Medizinpublizistik, digitale und gedruckte Publikationslösungen, Informatik, Projektmanagement und Change Management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Dominikus Walter, von Unteriberg, in Münchenstein, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marty, Sascha Nikolai, von Unteriberg, in Münchenstein, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Natalia, von Therwil, in Münchenstein, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Düblin, Michael, von Oberwil (BL), in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.