Vincent Romain Joseph Martinez
residente a Zürich, da Francia Mandati attuali: Nanoleq AG Persone correlate: Serge Alain Weydert, Flurin Samuel Stauffer, Michael Roland Sven Halbherr Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincent Romain Joseph Martinez", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincent Romain Joseph Martinez"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincent Romain Joseph Martinez", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincent Romain Joseph Martinez"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Vincent Romain Joseph Martinez
Persone con il nome Vincent Romain Joseph Martinez lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di altri prodotti
Fabbricazione di altri prodotti
Privato con il nome Vincent Romain Joseph Martinez
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Vincent Romain Joseph Martinez
Numero di pubblicazione: HR02-1005510883, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nanoleq AG, in Rümlang, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Luca Daniele, von Villigen, in Olten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halbherr, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weydert, Serge Alain, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Flurin Samuel, von Eggiwil, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: HR02-1005461169, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nanoleq AG, in Rümlang, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358414).
Statutenänderung:
14.04.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 186'992.50 [bisher: CHF 179'293.20].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 186'992.50 [bisher: CHF 179'293.20].
Aktien neu:
896'842 Namenaktien zu CHF 0.10, 234'300 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 205'656 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1) und 533'127 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 234'300 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 896'842 Namenaktien zu CHF 0.10, 456'134 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) und 205'656 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.12.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halbherr, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004476275, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'216 vom 02.10.2018 nanoleq AG, in Zürich, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hirt, Luca Daniele, von Villigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].