Gilles François Martin
residente a Sion, da Sion Mandati attuali: Martin Patrimoine SA, Martin Immobilier SA e di più Persone correlate: Stéphanie Andrée Tavernier, Grégory François Martin, Grégory François Martin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gilles François Martin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gilles François Martin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gilles François Martin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gilles François Martin"
|
|
Gilles François Martin
residente a Grimisuat, da Sion Mandati attuali: Les Pérégrines SA Persone correlate: Daniel Siemens Frederick Hemmeler, David Roux, Florian Chappot e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gilles François Martin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gilles François Martin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gilles François Martin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gilles François Martin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gilles François Martin
Persone con il nome Gilles François Martin lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Gestione fondi
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Bonifica dei terreni
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Gestione fondi
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Bonifica dei terreni
Privato con il nome Gilles François Martin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gilles François Martin
Numero di pubblicazione: HR02-1006061639, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Les Pérégrines SA, à Sion, CHE-306.171.096, société anonyme (No. FOSC 232 du 29.11.2023, Publ. 1005897028).
Modification des statuts:
23.04.2024.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Broccard, Pierre Marie, de Ardon, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Fauchère, Cédric François Xavier, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Pernet, Matthieu Nicolas, de Chalais, à Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Savioz, Bertrand Edouard, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Hemmeler, Daniel Siemens Frederick, de Aarau, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Martin, Gilles François, de Sion, à Grimisuat, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: HR02-1006038460, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Berthy Bützberger, à Sion, CHE-112.982.825, fondation (No. FOSC 140 du 21.07.2023, Publ. 1005801704).
Nouvelle adresse:
Route du Sanetsch 31, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Martin, Gilles, de Sion, à Sion, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005694039, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
IT Platform SA, à Grimisuat, CHE-179.915.609, société anonyme (No. FOSC 131 du 08.07.2022, Publ. 1005516945).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Martin, Gilles François, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.