Nicole Marsman
residente a Cham, da Risch Mandati attuali: MARSMAN STIFTUNG, EOC Corporate Services AG e di più Persone correlate: Renate Schnyder Plattner, Werner Helmut Goldmann, Gerardus Jacobus Marsman e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Marsman", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Marsman"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Marsman", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Marsman"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicole Marsman
Persone con il nome Nicole Marsman lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Direzione aziendale e amministrazione
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altri servizi sociali
Direzione aziendale e amministrazione
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Nicole Marsman
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicole Marsman
Numero di pubblicazione: HR02-1005963180, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Cheminvest AG, in Baar, CHE-114.542.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marsman, Gerard Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marsman, Gerard Robert, von Risch, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marsman, Nicole, von Risch, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005945060, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Blue River Holding SA, in Zug, CHE-115.703.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marsman, Gerard Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marsman, Gerard Robert, von Risch, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marsman, Nicole, von Risch, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3243711, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EOC Einkauf AG, in Cham, CHE-107.956.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, Publ. 6785802).
Statutenänderung:
02.12.2016.
Zweck neu:
Einkauf und Verkauf von Rohstoffen, Erschliessung neuer Märkte und Entwicklung neuer Produkte, Übernahme von Managements-, Kontroll-, Überwachungs- und Koordinationsfunktionen sowie Marketing, IT-Support und Kundenbetreuung, ferner Treasury und Erarbeitung von Währungs- und Finanzanalysen sowie von Logistikoptimierungsprojekten für und innerhalb der EOC-Gruppe;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marsman, Gerard Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Marsman, Gerard Robert, von Risch, in Hünenberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Marsman, Nicole, von Risch, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwerzmann, Dr. Josef, von Risch und Zug, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Thiede, Ralph, von Andwil (SG), in Triesenberg (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.