Beat Daniel Marbach
residente a Eschenbach, da Römerswil e Zürich Mandati attuali: nabooh GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Daniel Marbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Daniel Marbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Daniel Marbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Daniel Marbach"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Daniel Marbach
Persone con il nome Beat Daniel Marbach lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Beat Daniel Marbach
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Daniel Marbach
Numero di pubblicazione: HR02-1004793899, Ufficio del registro di commercio San Gallo
nabooh GmbH, bisher in Zürich, CHE-148.599.234, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663439).
Statutenänderung:
25.11.2019.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
c/o inspecta treuhand ag, Rorschacher Strasse 304, 9016 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Beratungsleistungen, informatikgestützte Dienste (z. B. Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Software as a Service, Internet of Things (IoT)) sowie ergänzende Dienstleistungen, namentlich für die Finanz-, Versicherungs- und Informatikbranche sowie Gebäudetechnik und Marina. Sie kann ihr Personal bei Bedarf auch für Beratungs-, Schulungs- und weitere Dienstleistungen Dritten zur Verfügung stellen. Die Geschäftsführung ist ermächtigt, solche Dienstleistungen auch in anderen Branchen anzubieten und zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbach, Beat, von Zürich und Römerswil, in Eschenbach SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3791477, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SOBRADO Software AG, in Cham, CHE-380.521.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, Publ. 2704555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Ivo, von Luzern, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbach, Beat Daniel, von Zürich, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibundgut, Dr. Markus, von Affoltern im Emmental, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3759891, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
aXenta AG, in Baden, CHE-105.152.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3320533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Ivo, von Luzern, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbach, Beat, von Zürich, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibundgut, Dr. Markus, von Affoltern im Emmental, in Spiez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urfer, Simon, von Täuffelen, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.