Peter Manhart
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Financial Communicators AG Persone correlate: Alina Silvana Meletta, Annette Matzke Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Manhart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Manhart"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Manhart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Manhart"
|
|
Peter Manhart
residente a Seuzach, da Winterthur Mandati attuali: Malerei Wülser und Partner GmbH Persone correlate: Jürg Wülser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Manhart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Manhart"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Manhart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Manhart"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Manhart
Persone con il nome Peter Manhart lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza PR
Verniciatore
Servizi per consulenza PR
Verniciatore
Privato con il nome Peter Manhart
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Manhart
Numero di pubblicazione: HR02-1004890299, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Financial Communicators AG, in Zürich, CHE-109.298.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cecchetto, Roland, von Bauma, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manhart, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004684617, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 28157 vom 17.07.2019 Financial Communicators AG, in Zürich, CHE-109.298.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680656).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manhart, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mannhart, Peter].
Numero di pubblicazione: 3704749, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DIE ALTERNATIVE Verein für umfassende Suchttherapie, in Ottenbach, CHE-106.067.517, Verein (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, Publ. 2474973).
Statutenänderung:
05.05.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebsamen, Beatrice, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bellini, Anita, von Trub, in Ottenbach, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manhart, Peter, von Zürich, in Zürich, Aktuar, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girschweiler Trenkle, Maja, von Ottenbach, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Niklaus, von Widnau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bravin-Grünenfelder, Seraina, von Zürich, in Ottenbach, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattenberger, Manuel Pascal, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ochsner, Elisabeth, von Zürich, in Ottenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.