Philippe Magistretti
residente a Montagny-près-Yverdon, da Isorno Mandati attuali: Matec Menuiserie et entreprise générale Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Magistretti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Magistretti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Magistretti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Magistretti"
|
|
Philippe Magistretti
residente a Milan, da Crans-Montana Mandati attuali: Fondation Les Rencontres de Crans-Montana, FONDATION SWISS GREEN ALPS e di più Persone correlate: Elodie Mascitti, Sylvie Doriot Galofaro, Jacques André E van den Abeele e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Magistretti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Magistretti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philippe Magistretti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philippe Magistretti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Philippe Magistretti
Persone con il nome Philippe Magistretti lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una casse pensioni
Compravendita di immobili propri
Altre libere professioni
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una casse pensioni
Compravendita di immobili propri
Altre libere professioni
Privato con il nome Philippe Magistretti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Magistretti
Numero di pubblicazione: HR02-1006124257, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
CM Clinic SA, à Crans-Montana, CHE-350.571.996, société anonyme (No. FOSC 170 du 03.09.2024, Publ. 1006120925).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Magistretti, Philippe, de Crans-Montana, à Milan (IT), président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lelogeay, Corinne , ressortissante française, à Tolochenaz, administratrice unique, avec signature individuelle [précédemment: administratrice, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1006124254, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Alta Aesthetics SA, à Crans-Montana, CHE-215.070.022, société anonyme (No. FOSC 96 du 21.05.2024, Publ. 1006036192).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Magistretti, Philippe, de Crans-Montana, à Milan (IT), président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lelogeay, Corinne, ressortissante française, à Tolochenaz, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administratrice, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1006101287, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
HOLE IN ONE SA, à Crans-Montana, CHE-112.390.317, société anonyme (No. FOSC 37 du 22.02.2024, Publ. 1005968552).
Modification des statuts:
24.04.2024. 27.05.2024.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o JURITZ SA, Avenue Ritz 33, Bâtiment Ritz, 1950 Sion.
Nouveau capital-actions:
CHF 1'000'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'000'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par courrier ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Magistretti, Philippe, de Crans-Montana, à Milan (IT), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Lelogeay, Corinne, ressortissante française, à Tolochenaz, administratrice, avec signature individuelle;
Zanetti, Karin, de Poschiavo, à Crans-Montana, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Grand, Guillaume, de Leuk, à Grimisuat, administrateur unique, avec signature individuelle.