Robert Lutz
residente a Zürich, da Zollikon Mandati attuali: Ceda Gastronomic Handels- und Service AG in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Lutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Lutz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Lutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Lutz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Robert Lutz
Persone con il nome Robert Lutz lavorano in questi rami economici
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Privato con il nome Robert Lutz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Robert Lutz
Numero di pubblicazione: HR02-1005801506, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Frezzo AG, in Felben-Wellhausen, CHE-271.008.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456639). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.03.2014 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Lostorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amsler, Olivia, von Schinznach, in Hunzenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Antonio, Tonino, von Waldkirch, in Lanzenneunforn (Herdern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Getzmann, Stephan, von Menznau, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser & Vögtli Treuhand AG (CHE-110.056.712), in Hunzenschwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005231649, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kilag AG, in Uetendorf, CHE-103.041.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Robert, von Heiden, in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maron, Lukas, von Berlingen, in Liebefeld (Köniz), mit Einzelunterschrift;
Nauer, Marco, von Unteriberg, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Azizi, Asim, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martins Freitas, José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004732528, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Lutz Consulting GmbH (Lutz Consulting Sàrl) (Lutz Consulting Sagl) (Lutz Consulting Ltd. liab. Co), in Zug, CHE-412.527.871, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2019.
Zweck:
Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Coaching und Interim Management;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 25.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lutz, Robert Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Lostorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.