Christof Lutz
residente a Bremgarten, da Medel (Lucmagn) Mandati attuali: Türenfabrik Safenwil AG Persone correlate: Markus Rüedin, Christian Salz, Andreas Brägger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof Lutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof Lutz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof Lutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof Lutz"
|
|
Christof Lutz
residente a Chur, da St. Gallen Mandati attuali: gradus GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof Lutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof Lutz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof Lutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof Lutz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christof Lutz
Persone con il nome Christof Lutz lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Fornitura di servizi informatici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Christof Lutz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christof Lutz
Numero di pubblicazione: HR02-1005927891, Ufficio del registro di commercio Grigioni
gradus GmbH, in Domat/Ems, CHE-112.007.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, S.0, Publ. 2483405).
Statutenänderung:
21.12.2023.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Scalettastrasse 26, 7000 Chur.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Informatikdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks direkt oder indirekt förderlich sein können. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sowie andere Unternehmungen erwerben oder erworbene Unternehmungen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, sofern die dafür allenfalls notwendigen Bewilligungen vorliegen. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Karin, von St. Gallen, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Christof, von St. Gallen, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Domat/Ems, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 2483405, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
gradus GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-112.007.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1999375).
Gründungsstatuten:
10.09.2004.
Statutenänderung:
05.11.2015.
Sitz neu:
Domat/Ems.
Domizil neu:
Via Calanda 33, 7013 Domat/Ems.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 10.09.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Hardware, Software, Bücher, einen Tisch sowie Büromaterial zum Preis von höchstens CHF 5'000.-- zu erwerben.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Christof, von St. Gallen, in Domat/Ems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in St. Gallen];
Lutz, Karin, von St. Gallen, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Tenna].
Numero di pubblicazione: 1441871, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stiftung Signina, in Safiental, CHE-109.675.104, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2014, Publ. 1427407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinsli, Erich, von Safien, in Safien-Platz (Safien), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Christof, von St. Gallen, in Tenna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Arthur, von Valendas, in Valendas, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchli, Daniel Walter, von Safiental, in Safien-Platz (Safiental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buchli, Thomas, von Safiental, in Tenna (Safiental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Benedikt, von Safiental, in Valendas (Safiental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.