Gabriel Lurz
residente a Männedorf, da Mellingen Mandati attuali: Galu, G. Lurz Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriel Lurz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriel Lurz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriel Lurz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriel Lurz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gabriel Lurz
Persone con il nome Gabriel Lurz lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Gabriel Lurz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gabriel Lurz
Numero di pubblicazione: 4307473, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Klubhaus der Fischer-Vereinigung Männedorf-Stäfa-Uetikon, in Stäfa, CHE-100.479.560, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, Publ. 5795840).
Domizil neu:
c/o Kurt Frischknecht, Gerenstrasse 2, 8712 Stäfa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Hanspeter, von Hombrechtikon, in Stäfa, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lurz, Gabriel, von Mellingen, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Christa, von Eriswil, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Peter, von Meilen, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Kurt, von Schwellbrunn, in Stäfa, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheller, Karl, von Langnau am Albis, in Stäfa, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Monika, von Schötz, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5290850, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Klubhaus der Fischer-Vereinigung Männedorf-Stäfa-Uetikon, in Männedorf, CH-020.5.900.633-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2002, S. 19, Publ. 591520). Gemäss Erklärung vom 01.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ostheim, Peter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Josef, von Trimmis, in Männedorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Kurt, von Schwellbrunn, in Stäfa, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lurz, Gabriel, von Mellingen, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Christa, von Eriswil, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Galu, G. Lurz, bisher in Kloten, Handel mit Waren aller Art, Einzelfirma (SHAB Nr. 100 vom 26.05.1989, S. 2169).
Sitz neu:
Männedorf.
Domizil neu:
Haldenstrasse 67, 8708 Männedorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lurz, Gabriel, von Mellingen, in Männedorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Itingen].