Dr. Pawel Lurje
residente a Basel, da Germania Mandati attuali: Blagomanz AG Persone correlate: Cona Goneva, Hans-Georg Yourievsky, Ljubov Manz-Lurje Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Pawel Lurje", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Pawel Lurje"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Pawel Lurje", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Pawel Lurje"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pawel Lurje
Persone con il nome Pawel Lurje lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Pawel Lurje
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pawel Lurje
Numero di pubblicazione: 4214997, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Top-Inn SA, in Basel, CHE-102.354.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890801).
Firma neu:
Top-Inn SA in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lurje, Dr. Pawel, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6787782, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Blagomanz AG, in Zug, CH-170.3.017.771-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, Publ. 6503366).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lurje, Dr. Pawel, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bingen am Rhein (DE)].
Numero di pubblicazione: 1260660, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Top-Inn SA, in Basel, Restaurant usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 09.04.1997, S. 2354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manz, Caspar Ernst, von Zürich und Wila, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manz, Ljubov, von Zürich und Wila, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lurje, Dr. Pawel, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.