Alfred O. gen. Fredi Luginbühl
residente a Ramlinsburg, da Oberthal e Bern Mandati attuali: B-Reisen AG in Liquidation, Bestattungen Hans Heinis AG e di più Persone correlate: Cyrill A. Thoma, Lidija Thoma, Andrea Barbara Balduini e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred O. gen. Fredi Luginbühl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred O. gen. Fredi Luginbühl"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfred O. gen. Fredi Luginbühl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfred O. gen. Fredi Luginbühl"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alfred O. gen. Fredi Luginbühl
Persone con il nome Alfred O. gen. Fredi Luginbühl lavorano in questi rami economici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Pompe funebri
Lavorazione di pietre naturali
Fornitura di servizi informatici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Pompe funebri
Lavorazione di pietre naturali
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Alfred O. gen. Fredi Luginbühl
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alfred O. gen. Fredi Luginbühl
Numero di pubblicazione: HR02-1005566837, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
B-Reisen AG, in Bern, CHE-106.765.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180588).
Firma neu:
B-Reisen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Martin, von Schangnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Alfred, von Bern, in Ramlinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005180588, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schär Reisen Bern AG, in Bern, CHE-106.765.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176741).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Firma neu:
B-Reisen AG.
Domizil neu:
Marktgasse 32, 3011 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Reisebüros. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 28.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissbühler, Andreas, von Lauperswil, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedegg-Treuhand, Peter Friedli (CHE-107.426.062), in Kirchberg BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Alfred, von Bern, in Ramlinsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber, Martin, von Schangnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005167950, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nova Reisen AG, in Steffisburg, CHE-115.064.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, S.0, Publ. 2361375).
Statutenänderung:
21.04.2021.
Firma neu:
SR TRAVEL SERVICES AG.
Sitz neu:
Heimberg.
Domizil neu:
Stationsweg 5, Lädeli-Zentrum, 3627 Heimberg.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Stationsweg 5, Lädeli-Zentrum, 3627 Heimberg].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Hans Peter, von Guggisberg, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Alfred, von Bern, in Ramlinsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber, Martin, von Schangnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balduini, Andrea Barbara, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, mit Einzelprokura.