Heini Georg Lüchinger
residente a Balgach, da Oberriet (SG) e Balgach Mandati attuali: ooha immo ag, Hofhäuser AG e di più Persone correlate: Michael Göldi, Roman Frei, Monika Lüchinger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heini Georg Lüchinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heini Georg Lüchinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heini Georg Lüchinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heini Georg Lüchinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Heini Georg Lüchinger
Persone con il nome Heini Georg Lüchinger lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Privato con il nome Heini Georg Lüchinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Heini Georg Lüchinger
Numero di pubblicazione: HR02-1004774684, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
lippuner-lüchinger gmbh, in Grabs, CHE-110.352.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, S.0, Publ. 3611593).
Statutenänderung:
26.11.2019.
Zweck neu:
Betrieb eines Malergeschäftes. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und immaterielle Werte aller Art erwerben, verwalten und vermitteln, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger, Heini, von Balgach, in Balgach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Monika, von Oberriet (SG), in Grabs, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 6185326, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hema Immobilien AG, in Altstätten, CH-320.3.054.890-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2004, S. 9, Publ. 2145158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger, Roger, von Oberriet SG, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Heini, von Oberriet SG und Balgach, in Balgach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hutter-Hutter, Marianne, von Oberriet SG, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5575278, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
lüchinger malergeschäft ag, in Balgach, CH-320.3.066.933-6, Hauptstrasse 8, 9436 Balgach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.03.2010, 25.03.2010.
Zweck:
Betrieb eines Malergeschäftes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der sky-immo rheintal ag, in Balgach (CH-320.3.066-797-4), den Betriebsteil Malergeschäft gemäss Vertrag vom 08.03.2010 und Übernahmebilanz per 08.03.2010 mit Aktiven von CHF 308'462.74 und Passiven von CHF 208'462.74, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lüchinger, Heini, von Balgach, in Balgach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lippiner-Lüchinger, Monika, von Grabs und Oberriet SG, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.