Dr. Hubertus Ludwig
residente a Sissach, da Gelterkinden Mandati attuali: EHCOR Consult GmbH in Liquidation, IOLSG AG in Liquidation e di più Persone correlate: Markus Hugo Weissbach, Anna-Katharina Eisenhart, Beatrice Esther van der Haegen-Graber e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Hubertus Ludwig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Hubertus Ludwig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Hubertus Ludwig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Hubertus Ludwig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hubertus Ludwig
Persone con il nome Hubertus Ludwig lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Altro commercio con prodotti diversi
Officio di notare e avvocato
Altri servizi sociali
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una casse pensioni
Ricerca e sviluppo
Esercizio delle aziende gastronomiche
Trasporto di persone e merci
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Altro commercio con prodotti diversi
Officio di notare e avvocato
Altri servizi sociali
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una casse pensioni
Ricerca e sviluppo
Esercizio delle aziende gastronomiche
Trasporto di persone e merci
Privato con il nome Hubertus Ludwig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hubertus Ludwig
Numero di pubblicazione: HR02-1006023450, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
EHCOR Consult GmbH, in Basel, CHE-297.852.953, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004985237).
Firma neu:
EHCOR Consult GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.04.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deschner, Gabriela, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weissbach, Dr. Markus Hugo, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005831162, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
IOLSG AG, in St. Gallen, CHE-102.020.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004953033).
Firma neu:
IOLSG AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhart, Anna-Katharina, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ludwig, Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CH-280.3.918.834-3)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: HR02-1005793667, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Ludwig + Partner AG, in Basel, CHE-116.042.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539266).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Haegen-Graber, Beatrice Esther, von Basel, in Münchenstein, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].