Paolo Losinger
residente a Zürich, da Burgdorf Mandati attuali: Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (Forum-SRO), Clemsteen GmbH Persone correlate: Georg Koromzay, Wilhelm Peter Lutz, Lorenz Urs Fivian e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paolo Losinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paolo Losinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paolo Losinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paolo Losinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paolo Losinger
Persone con il nome Paolo Losinger lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi sport
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi sport
Privato con il nome Paolo Losinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paolo Losinger
Numero di pubblicazione: HR02-1006076489, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (Forum-SRO), in Zürich, CHE-115.246.467, Verein (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005933594).
Statutenänderung:
01.02.2024.
Domizil neu:
c/o Paolo Losinger, Losinger Rechtsanwälte, Mainaustrasse 21, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt: 1) die Förderung der Selbstregulierung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung;
2) die Unterstützung der Selbstregulierung im Finanzsektor;
3) die Förderung des Dialogs mit weiteren Organisationen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Behörden, Politik und Öffentlichkeit zu Fragen rund um die Selbstregulierung, insbesondere auch mit der FINMA und weiteren nationalen und internationalen Gremien, welche auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht tätig sind.
Mittel neu:
Mittel: Jahresbeiträge, Eintrittsgebühren sowie von der Vereinsversammlung zu beschliessende ausserordentliche Beiträgen. [bisher: Mittel: Jahresbeiträge und Eintrittsgebühren].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Lea Annina, von Herdern, in Baar, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confalonieri, Luca, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten;
Kindler, Caroline, von Bolligen, in Baar, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Losinger, Paolo, von Burgdorf, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koromzay, Georg, von Wettingen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005900708, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Clemsteen GmbH, in Elsau, CHE-403.010.681, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486464).
Statutenänderung:
21.11.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Paolo Losinger, Zollikerstrasse 148, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollmeier, Alexandra, von Gränichen, in Elsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clement, Kevin Gabriël P., belgischer Staatsangehöriger, in Wielsbeke (BE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pontresina];
Losinger, Paolo, von Burgdorf, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1594511, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vision Bancorp AG, in Zug, CHE-169.916.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1360377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Martin Michael, von Walenstadt, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Losinger, Paolo, von Burgdorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.