Johanna Löffel
residente a Basel, da Müntschemier Mandati attuali: Verein Pflegewohnungen Binningen Persone correlate: Ivan Pizzoleo, Verena Henz, Monika Müller-Angst e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johanna Löffel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johanna Löffel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johanna Löffel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johanna Löffel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Johanna Löffel
Persone con il nome Johanna Löffel lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Privato con il nome Johanna Löffel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Johanna Löffel
Numero di pubblicazione: HR02-1005862480, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Verein Pflegewohnungen Binningen, in Binningen, CHE-107.472.926, Verein (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692452).
Statutenänderung:
25.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franzoni, Renato, genannt René, von Locarno, in Binningen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löffel, Johanna, von Müntschemier, in Basel, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Angst, Monika, von Känerkinden, in Bottmingen, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Novak, Jessica Yvonne, von Himmelried, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Borer, Jessica Yvonne, in Bottmingen].
Numero di pubblicazione: 3524383, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein JUFA, in Basel, CHE-107.736.427, Verein (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932789).
Domizil neu:
Peter Merian-Str. 26, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Johanna, von Müntschemier, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Maximilian, von Triengen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Giuseppa, von Kirchberg (SG), in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Sylvia Michèle, von Kölliken, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krauter, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, René, von Buus, in Muttenz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Gasser, Michael, von Haldenstein, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Lindenmaier, Felix, von Basel, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lips, Stephan, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Numero di pubblicazione: 1151163, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung zur Förderung der Krankenpflege im Kanton Bern Stifter: Prof. Dr. Guido Riva, in Bern, CH-035.7.017.034-9, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2012, Publ. 6643320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Begert-Wydler, Ursula, von Aarau und Ersigen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löffel, Johanna, von Müntschemier, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner-Eicher, Doris, von Diemtigen, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Henriette, von Wimmis, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.