Doris Locher
residente a Widen, da Remetschwil Mandati attuali: Festo AG Persone correlate: Gerhard Marti, Janine Rutz, Christian Hansemann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Doris Locher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Doris Locher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Doris Locher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Doris Locher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Doris Locher
Persone con il nome Doris Locher lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Commercio con macchine
Privato con il nome Doris Locher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Doris Locher
Numero di pubblicazione: HR02-1006039322, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Festo AG, in Lupfig, CHE-105.786.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2023, Publ. 1005914436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanau, Holger, von Wohlen (AG), in Villmergen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Doris, von Remetschwil, in Widen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrohrdorf].
Numero di pubblicazione: HR02-1005854860, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Festo AG, in Lupfig, CHE-105.786.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2023, Publ. 1005737992).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipf, Andreas, von Lohn (SH), in Mellingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Doris, von Remetschwil, in Oberrohrdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004673606, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Spitex Baden-Ennetbaden, in Baden, CHE-107.398.098, Verein (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2543429).
Name neu:
Spitex Baden-Ennetbaden in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o MALLIEN - board matters, Rütistrasse 3a, 5400 Baden. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Lydia, von Trub, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buik, Michael, von Oberhof, in Ueken, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin-Fischer, Andrea, von Rossinière, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mollet, Daniel, von Schnottwil, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Römer, Christina, von Amden und Saanen, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sobhani, Jan, von Windisch, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Doris, von Wittenbach, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Storskogen, Hans Petter, norwegischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mallien, Sander Frederik, von Baden und Saanen, in Baden, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].