Catalina Lischer-Diasanta
residente a Basel, da Willisau Mandati attuali: Association Journey of Hope Simbang Pilipino Persone correlate: Edgar Lischer-Diasanta, Dolia Gehrer-Lohrin, Maria Guia Lorin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Catalina Lischer-Diasanta", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Catalina Lischer-Diasanta"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Catalina Lischer-Diasanta", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Catalina Lischer-Diasanta"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Catalina Lischer-Diasanta
Persone con il nome Catalina Lischer-Diasanta lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Catalina Lischer-Diasanta
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Catalina Lischer-Diasanta
Numero di pubblicazione: 2677759, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Association Journey of Hope Simbang Pilipino, in Basel, CHE-114.475.338, Verein (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2400451).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer-Diasanta, Catalina, von Willisau, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hong Kong (HK)].
Numero di pubblicazione: 1179891, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Association Journey of Hope Simbang Pilipino, in Basel, CH-270.6.000.452-8, Verein (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7173810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer-Diasanta, Catalina, von Willisau, in Hong Kong (HK), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Allschwil];
Lischer, Edgar, von Willisau, in Hong Kong (HK), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Allschwil].
Numero di pubblicazione: 7173810, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Association Journey of Hope Simbang Pilipino, in Basel, CH-270.6.000.452-8, Verein (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 6, Publ. 6018088).
Statutenänderung:
16.03.2013.
Domizil neu:
Fürstensteinerstr. 47, 4053 Basel.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwechlen, Fernand Leon, französischer Staatsangehöriger, in St. Louis (FR), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ruppert, Estrelleta, philippinische Staatsangehörige, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Munar, Eric, philippinischer Staatsangehöriger, in Baguio City (PH), Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer-Diasanta, Catalina, von Willisau, in Allschwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lorin, Maria Guia, von Muttenz, in Birsfelden, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gehrer-Lohrin, Dolia, von Neckertal, in Ettingen, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Cueni Renz, Philipp, von Blauen, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lischer, Edgar, von Willisau, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift]. [Statutenänderung ohne publikationspflichtige Tatsachen.].