Nils Linsi
residente a Lindau, da Winterthur Mandati attuali: Anantara AG, BRUNDOR AG e di più Persone correlate: Jürg Linsi-Brune, Hermann Josef Inglin, Giorgio Eligio Alberto Engeli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nils Linsi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nils Linsi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nils Linsi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nils Linsi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nils Linsi
Persone con il nome Nils Linsi lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Gestione fondi
Compravendita di immobili propri
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Gestione fondi
Compravendita di immobili propri
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Nils Linsi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nils Linsi
Numero di pubblicazione: HR02-1005812769, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Anantara AG, in Luzern, CHE-116.342.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S.12, Publ. 5941346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linsi, Renate, von Winterthur, in Küssnacht SZ, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linsi, Jürg, von Winterthur und Luzern, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Linsi, Nils, von Winterthur, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005807254, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hotel Monopol und Metropole Luzern AG, in Luzern, CHE-102.465.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782761).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linsi, Nils, von Winterthur, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Augsburger, Christa, von Langnau im Emmental, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005686985, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BRUNDOR AG, bisher in Luzern, CHE-166.344.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005378981).
Statutenänderung:
01.02.2023.
Sitz neu:
Degersheim.
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 22, 9116 Wolfertswil.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Handel von Vliesstoffprodukten, sowie das Halten von Beteiligungen in jeglicher Form an in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann zudem Hilfstätigkeiten ausüben, insbesondere ein zentrales Führungs- und Reportingsystem für die Tochtergesellschaften bereitstellen, Rohstoffe einkaufen, Lizenzen bereitstellen, Marktforschung im Interesse der Tochtergesellschaft betreiben, Rechts- und Steuerberatung erbringen, Personalberatung im Bereich der Führungskräfte anbieten, Finanzierung für Tochtergesellschaften bereitstellen und gewährleisten sowie Grundstücke erwerben, vermieten, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis.]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 10.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linsi, Nils, von Winterthur, in Winterberg ZH (Lindau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lenz Treuhand AG (CHE-113.916.280), in Zürich, Revisionsstelle. [Anpassung Wohnort aufgrund anderer Eintragungspraxis.]