Hanspeter Liniger
residente a Wildegg, da Wohlen bei Bern Mandati attuali: Berner AG Printline Persone correlate: Daniel Liniger, Roman Said Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Liniger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Liniger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Liniger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Liniger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hanspeter Liniger
Persone con il nome Hanspeter Liniger lavorano in questi rami economici
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Privato con il nome Hanspeter Liniger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Liniger
Numero di pubblicazione: HR02-1005090877, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lionstar GmbH, in Aarau, CHE-114.644.718, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, S.0, Publ. 1952843).
Firma neu:
Lionstar GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liniger, Andreas, von Wohlen (AG), in Oberentfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liniger, Hanspeter, von Wohlen bei Bern, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004538429, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Berner AG Printline, in Aarau, CHE-101.144.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2866111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller Liniger, Adelheid, von Wohlen bei Bern, in Aarau Rohr , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liniger, Hanspeter, von Wohlen bei Bern, in Obergösgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau Rohr , Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1952843, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lionstar Event Agency GmbH, bisher in Itingen, CHE-114.644.718, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 7, Publ. 4809774).
Gründungsstatuten:
22.12.2008.
Statutenänderung:
15.01.2015.
Firma neu:
Lionstar GmbH.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Rohrerstrasse 33, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion, Organisation, Planung, Durchführung und Vermarktung von Veranstaltungen jeglicher Art und Erbringen von Dienstleistungen aller Art auf diesem Gebiet, ferner kommerzielle und publizistische Betreuung und Beratung von in diesem Gebiet tätigen Personen sowie Vornahme von Begleit- und Folgegeschäften, Handel mit Waren aller Art, insbesondere Merchandising sowie Erstellen von Buchhaltungen, Geschäftsabschlüssen und Jahresrechnungen, kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mittels Einschreiben, Fax oder elektronisch.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Karin, von Oberflachs, in Itingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liniger, Andreas, von Wohlen AG, in Lausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Itingen];
Liniger, Hanspeter, von Wohlen bei Bern, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.