Michael Lindgren
residente a Zürich, da Svezia Mandati attuali: Aviotare GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Lindgren", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Lindgren"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Lindgren", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Lindgren"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Lindgren
Persone con il nome Michael Lindgren lavorano in questi rami economici
Altri servizi connessi al trasporto
Altri servizi connessi al trasporto
Privato con il nome Michael Lindgren
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Lindgren
Numero di pubblicazione: HR02-1005919582, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aviotare GmbH, in Zürich, CHE-283.049.826, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274314).
Firma neu:
Aviotare GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindgren, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005274314, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aviotare GmbH, in Zürich, CHE-283.049.826, Markusstrasse 20, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Aviatikunternehmen. Sie kann auf Beschluss der Geschäftsführer in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen, betreiben, übernehmen oder sich an solchen beteiligen;
desgleichen kann sie Vertretungen, Agenturen und Lizenzen übernehmen. Die Gesellschaft kann im Uebrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Gesellschaft zu fördern, einschliesslich An- und Verkauf von Grundeigentum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lindgren, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3342980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Crosbies GmbH, in Zürich, CH-020.4.028.971-0, Support bei technischen Operationen von Aviatikunternehmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2004, S. 17, Publ. 2275576).
Statutenänderung:
27.03.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindgren, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nordlund, Marie-Louise, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].