Xin Li
residente a Lausanne, da Cina Mandati attuali: Lajonque Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Xin Li", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Xin Li"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Xin Li", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Xin Li"
|
|
Xin Li
residente a Attalens, da Granges (Veveyse) Mandati attuali: Sinomed MTC Sàrl Persone correlate: Xianlu Tang Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Xin Li", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Xin Li"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Xin Li", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Xin Li"
|
|
Xin Li
residente a Genève, da Chin e Volksrepubliks Mandati attuali: Jeck's Place SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Xin Li", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Xin Li"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Xin Li", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Xin Li"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Xin Li
Persone con il nome Xin Li lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Xin Li
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Xin Li
Numero di pubblicazione: HR02-1005975859, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
minedition AG, in Zürich, CHE-112.111.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870305).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Li, Xin, chinesische Staatsangehörige, in Beijing (CN), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Jingzhi, chinesische Staatsangehörige, in Beijing (CN), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005909481, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Pioneer Pharma AG, in Zürich, CHE-270.999.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754331).
Statutenänderung:
30.11.2023.
Sitz neu:
Erlenbach (ZH).
Domizil neu:
c/o Xinzhou Paul Li, Im Chapf 11, 8703 Erlenbach ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züst, Lukas, von Lutzenberg, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Xinzhou Paul, chinesischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Shanghai (CN)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005909391, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
InnoFuture GmbH, in Dietikon, CHE-323.227.935, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhang, Haitao, chinesischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Xinmei, chinesische Staatsangehörige, in Geroldswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.