Franz Leuenberger
residente a Hildisrieden, da Melchnau e Schenkon Mandati attuali: LB & Partner Baumanagement GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Leuenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Leuenberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Leuenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Leuenberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franz Leuenberger
Persone con il nome Franz Leuenberger lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Franz Leuenberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franz Leuenberger
Numero di pubblicazione: HR02-1006113830, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LB & Partner Baumanagement GmbH, in Hildisrieden, CHE-463.481.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005923014).
Firma neu:
LB & Partner Baumanagement GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Franz, von Melchnau und Schenkon, in Hildisrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005491361, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Bahnhofparking Stans AG, in Stans, CHE-102.267.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederberger, Josef, von Dallenwil, in Oberdorf (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Martin Werner, von Wolfenschiessen, in Stans, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Franz, von Melchnau, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotzer-Mathyer, Therese, von Brienz (BE), in Ennetbürgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyger Erni, Carol Lyn, genannt Lyn, von Adelboden, in Stans, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönholzer, Mark, von Buchegg, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4308371, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft zur Eiche, in Basel, CHE-103.448.975, Genossenschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3637097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Franziska, von Basel, in Basel, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felber, Danica, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camastral, René, von Masein, in Basel, Mitglied der Verwaltung + Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grabus, Amela, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung + Beisitzerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufer, Susanne, von Urtenen-Schönbühl, in Basel, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].