Bobby Shirayuth Leu
residente a St. Moritz, da Schaffhausen Mandati attuali: Xebia Switzerland AG, MXT LETTUCE AG e di più Persone correlate: Anja Hauser, Volker Windmüller, Jonas Dischl e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bobby Shirayuth Leu", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bobby Shirayuth Leu"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bobby Shirayuth Leu", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bobby Shirayuth Leu"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bobby Shirayuth Leu
Persone con il nome Bobby Shirayuth Leu lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una società partecipate
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una società partecipate
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Bobby Shirayuth Leu
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bobby Shirayuth Leu
Numero di pubblicazione: HR02-1006115291, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Waldhaus am See AG, in St. Moritz, CHE-132.494.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Hans Peter, von Ochlenberg, in La Punt Chamues-ch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Claudio, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bernasconi, Nicola, von St. Moritz, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Bobby, von Schaffhausen, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sarcevic, Vlado, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005992084, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Secure Link Services AG, in Kloten, CHE-104.375.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818192).
Statutenänderung:
04.03.2024.
Firma neu:
SELISE Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SELISE Group SA) (SELISE Group Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Bobby Shirayuth, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005910767, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Xebia Switzerland AG, in Zürich, CHE-112.792.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwingli, Adrian, von Wattwil, in Zuzwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Bobby, von Schaffhausen, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciarla, Elisa, von Niederhelfenschwil, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dischl, Jonas, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galamb, Laura Sofia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hildebrand, Tobias, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ordu, Emin, österreichischer Staatsangehöriger, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Christian, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szeberenyi, Agnes, ungarische Staatsangehörige, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Stefan, von Hochdorf, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windmüller, Volker, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.