Claude Pascal Lelièvre
residente a Les Cullayes, da Frankreich e Vuisternens-devant-Romont Mandati attuali: Küpfer et Fils S.A., Küpfer Holding SA e di più Persone correlate: Cédric Sarbach, Bastien Küpfer, Cédric Sarbach e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Pascal Lelièvre", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Pascal Lelièvre"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claude Pascal Lelièvre", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claude Pascal Lelièvre"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude Pascal Lelièvre
Persone con il nome Claude Pascal Lelièvre lavorano in questi rami economici
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Trasporto di persone e merci su strada
Pulizia di edifici
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Trasporto di persone e merci su strada
Pulizia di edifici
Privato con il nome Claude Pascal Lelièvre
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude Pascal Lelièvre
Numero di pubblicazione: HR02-1005808132, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KanalFritz GmbH, in Muri bei Bern, CHE-485.906.690, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888359).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liaudet Pial SA (CHE-103.827.999), in Renens VD, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lelièvre, Claude, von Vuisternens-devant-Romont, in Les Cullayes (Servion), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Biberstein Jauslin, Gisela Carmela, von Hubersdorf, in Belp, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jauslin, Stefan, von Muttenz, in Belp, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2571435, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
snow du Valais Sàrl, à Bagnes, CHE-246.292.328, société à responsabilité limitée (No. FOSC 148 du 04.08.2015, Publ. 2305235).
Nouvelle raison sociale:
snow du Valais Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 16.12.2015.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rodrigues, Charles, citoyen français, à Moulins-les-Metz (FR), président des gérants, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lelièvre, Claude Pascal, de Vuisternens-devant-Romont, à Servion, gérant et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: gérant avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 2562525, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
ski du Valais Sàrl, in Zermatt, CHE-156.759.847, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1945875).
Firma neu:
ski du Valais Sàrl in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Claude Lelièvre, Liaudet Pial SA, Chemin du Chêne 21, 1020 Renens.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodrigues, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Moulins-les-Metz (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lelièvre, Claude Pascal, von Vuisternens-devant-Romont, in Servion, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].