Tanja Leisi
residente a Kappelen, da Attiswil Mandati attuali: LEWAB Tabak GmbH, tabakkeller shop GmbH Persone correlate: Beat Schwab, Patricia Leisi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tanja Leisi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tanja Leisi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tanja Leisi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tanja Leisi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Tanja Leisi
Persone con il nome Tanja Leisi lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Commercio di prodotti tabacco
Esercizio di una società partecipate
Commercio di prodotti tabacco
Privato con il nome Tanja Leisi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Tanja Leisi
Numero di pubblicazione: HR01-1005915132, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LEWAB Tabak GmbH, in Biel/Bienne, CHE-242.360.310, Bahnhofstrasse 1, 2502 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften und Unternehmen, welche den Handel mit Tabakwaren bezwecken, sowie die Durchführung von Finanzgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 08.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Leisi, Tanja, von Attiswil, in Kappelen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwab, Beat, von Kallnach, in Courlevon (Murten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3301795, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
tabakkeller shop GmbH, in Solothurn, CHE-110.610.755, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6460702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rihs-Binggeli, Therese, von Safnern, in Studen (BE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisi, Patricia, von Attiswil, in Lyss, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Leisi, Tanja, von Attiswil, in Kappelen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5394798, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tabak Rihs GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.013.730-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2007, S. 6, Publ. 3744334).
Statutenänderung:
18.03.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als Holdinggesellschaft Beteiligungen zu erwerben und zu halten. Sie kann zudem Tätigkeiten aller Art im Detailhandel erbringen, verbunden mit Management und übrigen Dienstleistungen aller Art und kann Personal vermieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschlissen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rihs, Therese, von Safnern, in Studen BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Biel BE und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Leisi, Tanja, von Attiswil, in Kappelen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Lyss].