Richard H. H. Lehner
residente a Sion, da Bürchen Mandati attuali: Theologen-Konvikt Salesianum, Freiburg Persone correlate: Nicolas Paul Corpataux, Pius Reinhold Gemperli, Jürg Stuker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard H. H. Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard H. H. Lehner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard H. H. Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard H. H. Lehner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Richard H. H. Lehner
Persone con il nome Richard H. H. Lehner lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Richard H. H. Lehner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Richard H. H. Lehner
Numero di pubblicazione: HR02-1005998680, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Lehner AG, Schreinerei, in Bürchen, CHE-107.025.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Richard, von Bürchen, in Ried-Brig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Hubert, von Bürchen, in Leuk, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005390468, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Priesterseminar Sitten, in Sion, CHE-440.514.431, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005141530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Richard, von Bürchen, in Sion, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vergère, Stéphane, von Vétroz, in Vétroz, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genoud, Louis Philippe, genannt Philippe, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Pierre Yves, von Semsales, in Sion, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rotzer, Daniel, von Gampel-Bratsch, in Brig-Glis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005141530, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Priesterseminar Sitten, in Sion, CHE-440.514.431, Rue de la Tour 12, 1950 Sion, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
27.08.1964. 30.10.2014. 22.03.2021.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Bereitstellung der materiellen Mittel, die für die Ausbildung der künftigen Priester für das Bistum Sitten erforderlich sind. Die Ausbildung umfasst die menschliche, geistliche, wissenschaftliche und kulturelle sowie die pastorale Bildung.
Aufsichtsbehörde:
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Auf-sicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Lehner, Richard, von Bürchen, in Sion, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vergère, Stéphane, von Vétroz, in Vétroz, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Pierre Yves, von Semsales, in Sion, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.