René Lehner
residente a Thal, da Rorschacherberg Mandati attuali: SWL GmbH in Liquidation Persone correlate: Ivan Lehner-Barletta, Edwin Geiger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Lehner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Lehner"
|
|
René Lehner
residente a Zürich, da Gränichen Mandati attuali: Rätselfactory Lehner Persone correlate: Birgit Lehner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Lehner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Lehner"
|
|
René Lehner
residente a Stansstad, da Gränichen Mandati attuali: Lemoco AG Persone correlate: Rosmarie Ida Mattmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Lehner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Lehner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome René Lehner
Persone con il nome René Lehner lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Fornitura di altri servizi all’azienda
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Fornitura di altri servizi all’azienda
Privato con il nome René Lehner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: René Lehner
Numero di pubblicazione: HR02-1005645971, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
SWL GmbH, in Oberegg, CHE-101.106.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S.3, Publ. 5503994).
Firma neu:
SWL GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
René Lehner, Strigelgass 4, 9425 Thal (Liquidationsadresse). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, René, von Rorschacherberg, in Thal, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005630362, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Lemoco AG, bisher in Gränichen, CHE-391.786.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004977156).
Statutenänderung:
22.11.2022.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
Kehrsitenstrasse 23, 6362 Stansstad.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmann, Rosmarie Ida, von Eschenbach (LU), in Stansstad, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lehner, René, von Gränichen, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005384676, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zahner Platten AG, in Aarau, CHE-101.094.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2847943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, René, von Gränichen, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El Kamel, Nora, von Lauerz, in Olten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Méroz, Jean-Pierre, von Sonvilier, in Hunzenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahner, Armin, von Kaltbrunn, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Duttwiler, Konrad, von Ehrendingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.