Fabian Patrick Lehner
residente a Winterthur, da Rorschacherberg Mandati attuali: Verein Familien- und Jugendhilfe Winterthur, Zürcher Kantonalbank Persone correlate: Regula Schmid, Esther Cartwright Merz, Michael Neidhart e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Patrick Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Patrick Lehner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Patrick Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Patrick Lehner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabian Patrick Lehner
Persone con il nome Fabian Patrick Lehner lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle banche e istituti di credito
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Fabian Patrick Lehner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Patrick Lehner
Numero di pubblicazione: HR02-1005912159, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Familien- und Jugendhilfe Winterthur, in Winterthur, CHE-103.736.486, Verein (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Andrea, von Hüttwilen, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäffer, Renate, von Vals, in Bürglen (TG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Fabian, von Rorschacherberg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Regula, von Otelfingen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004983080, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Muy Bueno GmbH, in Zürich, CHE-137.305.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858606).
Firma neu:
Muy Bueno GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Muy Bueno Sàrl en liquidation) (Muy Bueno Sagl in liquidazione) (Muy Bueno Ltd liab Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.09.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Fabian Patrick, von Rorschacherberg, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004858606, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Muy Bueno GmbH (Muy Bueno Sàrl) (Muy Bueno Sagl) (Muy Bueno Ltd liab Co), in Zürich, CHE-137.305.500, Selnaustrasse 52, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.03.2020.
Zweck:
Entwicklung, Implementierung und Vertrieb von Software und Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann überdies alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere andere Unternehmen gründen, erwerben, pachten, finanzieren oder mit solchen fusionieren, Rechte erwerben und veräussern sowie Obligationsanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pacassi Torrico, David Alejandro, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lehner, Fabian Patrick, von Rorschacherberg, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.