Edy Leemann
residente a Oberglatt, da Glattfelden Mandati attuali: E. Leemann AG Persone correlate: Eduard Leemann, Christina Leemann-Eberhard Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edy Leemann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edy Leemann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edy Leemann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edy Leemann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Edy Leemann
Persone con il nome Edy Leemann lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Edy Leemann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Edy Leemann
Numero di pubblicazione: HR02-1005296125, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
E. Leemann AG, in Eglisau, CHE-106.526.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 19.03.2003, S.17, Publ. 909326).
Statutenänderung:
20.08.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autoreparatur-Werkstatt, An- und Verkauf von Motorfahrzeugen aller Art, sowie Handel mit Zubehör für Motorfahrzeuge. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 29.11.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven des Geschäftes der Einzelfirma "Eduard Leemann", in Eglisau, gemäss Bilanz per 30.6.1989 zum Preise CHF 110'000.--, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berset-Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leemann, Edy, von Glattfelden, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leemann, Eduard, von Stadel und Glattfelden, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].