Beatrice Lauener
residente a Dentenberg, da Lauterbrunnen Mandati attuali: lauener liveproject Persone correlate: Alfred Lauener Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beatrice Lauener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beatrice Lauener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beatrice Lauener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beatrice Lauener"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beatrice Lauener
Persone con il nome Beatrice Lauener lavorano in questi rami economici
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Privato con il nome Beatrice Lauener
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beatrice Lauener
Numero di pubblicazione: 1901417, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fotohaus Fritz Lauener AG, in Lauterbrunnen, CHE-101.062.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S. 4, Publ. 5352368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauener, Fritz, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lauener, Therese, von Brienz BE und Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Lauener, Beatrice, von Lauterbrunnen, in Mühlethurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Christian, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6179442, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
mountainworld gmbh, in Ostermundigen, CH-035.4.035.360-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2005, S. 2, Publ. 2977808).
Firma neu:
mountainworld gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.05.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Alfred, von Lauterbrunnen, in Dentenberg (Vechigen), Liquidator und Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Lauener, Beatrice, von Lauterbrunnen, in Dentenberg (Vechigen), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Ostermundigen, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5352368, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fotohaus Fritz Lauener AG, in Lauterbrunnen, CH-092.3.006.011-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.1995, S. 3068).
Statutenänderung:
19.11.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fotogeschäftes sowie den Handel mit und Verkauf von Unterhaltungselektronik und Souvenirartikeln. Die Gesellschaft führt einen Postkartenverlag. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Streichung der Bestimmung über die Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrates, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 oder mehrere Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ueli Michel, von Bönigen, in Bönigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Beatrice, von Lauterbrunnen, in Mühlethurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Lauener, Christian, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bern, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].