Beat Laubscher
residente a Lugnorre, da Meinisberg Mandati attuali: Beat Laubscher Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Laubscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Laubscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Laubscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Laubscher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Laubscher
Persone con il nome Beat Laubscher lavorano in questi rami economici
Altri servizi connessi al trasporto
Altri servizi connessi al trasporto
Privato con il nome Beat Laubscher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Laubscher
Numero di pubblicazione: HR02-1005903519, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BEO Family Group Ltd., bisher in Freienbach, CHE-443.759.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870574).
Statutenänderung:
15.11.2023. 28.11.2023.
Firma neu:
Precipart Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Precipart Holding Ltd.).
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
c/o Precipart SA, Werkstrasse 37, 3250 Lyss.
Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 260 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 2'400 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechts- und Vorzugsaktien)].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigten Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 302 Namenaktien A (Vorzugsaktien) zu CHF 500.00 der Precipart Group Ltd. ((CHE-102.889.667), in Lyss BE, zum Preis von höchstens CHF 28'536'000.00 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 2'400 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubscher, Edouard Otto, von Täuffelen, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Laubscher, Béatrice Verena, von Täuffelen, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubscher, Oliver Robert, von Täuffelen, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Florian Angelo, von Sirnach, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Andreas, von Thierachern, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005892955, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Precipart SA, in Lyss, CHE-107.177.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864262).
Statutenänderung:
15.11.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als Dienstleistungsunternehmen die Entwicklung, Design, Produktion und den Verkauf von Präzisionsteilen aller Art sowie Baugruppen und Systemen. Die Gesellschaft kann Präzisionsprodukte aller Art selbst produzieren oder einkaufen. Angebotene Servicedienstleistungen können selbst erbracht wie zugekauft werden. Die Gesellschaft tätigt ebenfalls Investitionen in Produkte für sich selbst oder via Dritte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, wie insbesondere der Erwerb und die Veräusserung von Lizenzen und Patenten. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubscher, Edouard, von Täuffelen, in Hurden (Freienbach), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laubscher, Béatrice, von Täuffelen, in Hurden (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Florian, von Sirnach, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenger, Andreas, von Thierachern, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005083177, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Precipart SA, in Lyss, CHE-107.177.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2020, Publ. 1004862785).
Statutenänderung:
12.01.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als Dienstleistungsunternehmen die Entwicklung, Design, Produktion und den Verkauf von Präzisionsteilen aller Art sowie Baugruppen und Systemen. Die Gesellschaft kann Präzisionsprodukte aller Art selbst produzieren oder einkaufen. Angebotene Servicedienstleistungen können selbst erbracht wie zugekauft werden. Die Gesellschaft tätigt ebenfalls Investitionen in Produkte für sich selbst oder via Dritte. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an andern Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen, Patente und Lizenzen sowie Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubscher, Oliver, von Täuffelen, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Laubscher, Edouard, von Täuffelen, in Hurden (Freienbach), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Laubscher, Béatrice, von Täuffelen, in Hurden (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].