Marco Laube
residente a Geroldswil, da Geroldswil, Zürich e Lengnau (AG) Mandati attuali: Segnas Consulting AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Laube", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Laube"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Laube", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Laube"
|
|
Marco Laube
residente a Gipf-Oberfrick, da Zurzach Mandati attuali: Freaktal Boxen und Metalle GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Laube", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Laube"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Laube", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Laube"
|
|
Marco Laube
residente a Thalwil, da Zurzach Mandati attuali: Zürcher Kantonalbank Persone correlate: Per Schmid, André Stöckli, Luca Mühlemann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Laube", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Laube"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Laube", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Laube"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Laube
Persone con il nome Marco Laube lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Marco Laube
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Laube
Numero di pubblicazione: HR02-1005392395, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Freaktal Boxen und Metalle GmbH, in Gipf-Oberfrick, CHE-347.515.158, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356764). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laube, Marco, von Zurzach, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Baldingen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005356764, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Freaktal Boxen und Metalle GmbH, in Gipf-Oberfrick, CHE-347.515.158, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4386511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laube, Sabrina, von Rütschelen, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laube, Marco, von Baldingen, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4386511, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Freaktal Boxen und Metalle GmbH, in Gipf-Oberfrick, CHE-347.515.158, Kronengasse 5, 5073 Gipf-Oberfrick, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.07.2018.
Zweck:
Metallhandel und Entsorgungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 20.07.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Laube, Marco, von Baldingen, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Laube, Sabrina, von Rütschelen, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.