Paul H. Langner
residente a Zürich, da Kammersrohr e Solothurn Mandati attuali: Kontrofina AG, Condominium Glarus AG Persone correlate: Herbert Fritz Hermann, Rebecca Türler, Michael Bruno Hösli Pfister e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul H. Langner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul H. Langner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul H. Langner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul H. Langner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paul H. Langner
Persone con il nome Paul H. Langner lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Paul H. Langner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paul H. Langner
Numero di pubblicazione: HR02-1004830217, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Langner Arndt Rechtsanwälte AG, in Zürich, CHE-293.582.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langner, Paul, von Solothurn, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arndt, Christine, von Buchs (AG), in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Numero di pubblicazione: 1231781, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Langner Arndt Rechtsanwälte AG, in Zürich, CHE-293.582.565, Lavaterstrasse 45, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2013.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Berater, sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Sie kann auch Zweigniederlassungen gründen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Langner, Paul, von Solothurn, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Arndt, Christine, von Buchs AG, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4540752, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kontrofina-Immobilien-Aktiengesellschaft, in Zollikon, CH-020.3.915.152-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2005, S. 27, Publ. 2913680).
Statutenänderung:
21.05.2008, 05.06.2008.
Firma neu:
Kontrofina AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und den Handel mit Liegenschaften, deren Bewirtschaftung sowie das Erbringen von Treuhand- und Administrativdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langner, Paul, von Solothurn, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].