Dieter W. Langer
residente a Walzenhausen, da Germania Mandati attuali: RESCON Resource Consultants AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter W. Langer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter W. Langer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter W. Langer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter W. Langer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dieter W. Langer
Persone con il nome Dieter W. Langer lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Dieter W. Langer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dieter W. Langer
Numero di pubblicazione: 2729543, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
RESCON Resource Consultants AG, in Herisau, CHE-115.620.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, Publ. 2175607).
Statutenänderung:
14.03.2016.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Rank 561, 9428 Walzenhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die betriebswirtschaftliche Beratung von Privaten und von Unternehmen, die Vermittlung von Fremd- und Eigenkapital sowie allen damit verbundenen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hallbaur, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in St. Margrethen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2354447, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
WishChart GmbH, in Walzenhausen, CHE-114.727.770, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2012, Publ. 6702180).
Firma neu:
WishChart GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.08.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 2354445, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
target : value GmbH, in Walzenhausen, CHE-114.455.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2012, Publ. 6700690).
Firma neu:
target : value GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.08.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krämer, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Jona (Rapperswil-Jona), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Dieter W., deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].