Prof. Dr. Joachim Christian Lange
residente a Rorschacherberg, da Germania Mandati attuali: Verein Desert Flower Schweiz, Medkongress AG e di più Persone correlate: Walter Lutschinger, Werner Signer, Stéphanie Signer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Prof. Dr. Joachim Christian Lange", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Prof. Dr. Joachim Christian Lange"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Prof. Dr. Joachim Christian Lange", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Prof. Dr. Joachim Christian Lange"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Joachim Christian Lange
Persone con il nome Joachim Christian Lange lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altri servizi sociali
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Joachim Christian Lange
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Joachim Christian Lange
Numero di pubblicazione: HR02-1005064213, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Callas Holding AG, bisher in Heiden, CHE-115.729.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3505041).
Statutenänderung:
23.12.2020.
Sitz neu:
Rorschacherberg.
Domizil neu:
Neuseeland 10, 9404 Rorschacherberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lange, Prof. Dr. Joachim Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Koch, Pascal, von Bettwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004484868, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein Desert Flower Schweiz, in Basel, CHE-330.389.359, Verein (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, Publ. 1165133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feissli, Reto, von Basel und Ins, in Binningen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutschinger, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer, Werner, von Hundwil, in Speicher, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lange, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Signer, Stéphanie, von Hundwil, in Silvaplana, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3421969, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Medkongress AG, in St. Gallen, CHE-112.231.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1654515).
Domizil neu:
Rorschacher Strasse 311, 9016 St. Gallen. [gestrichen: Weitere Adresse: Rorschacher Strasse 311, 9016 St.Gallen].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koch, Pascal, von Bettwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lange, Prof. Dr. Joachim Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Marx, Daniela, österreichische Staatsangehörige, in Neftenbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.