Oliver Thorsten Christian Lang
residente a Schindellegi, da Germania Mandati attuali: Oliver Lang Consult GmbH, Swiss Fintech AG Persone correlate: Felix Rudolf Ehrat, Stefan Mühlemann, Dario M. S. Zogg e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Thorsten Christian Lang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Thorsten Christian Lang"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Thorsten Christian Lang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Thorsten Christian Lang"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oliver Thorsten Christian Lang
Persone con il nome Oliver Thorsten Christian Lang lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Ricerca e sviluppo
Servizi per consulenza manageriale
Ricerca e sviluppo
Privato con il nome Oliver Thorsten Christian Lang
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Thorsten Christian Lang
Numero di pubblicazione: HR02-1005482658, Ufficio del registro di commercio Zurigo
wefox Group Plus AG, in Zürich, CHE-465.554.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108544).
Domizil neu:
Räffelstrasse 26, 8045 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamm, Dr. Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Peter, von Glarus Süd, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morant, Marc Olivier, von Oberbüren, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005368234, Ufficio del registro di commercio Berna
wefox Services Schweiz AG, in Roggwil (BE), CHE-175.573.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135610). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Beciri, Suad, serbischer Staatsangehöriger, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Pascal, von Riggisberg, in Grossdietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Debrunner, Monika, von Zürich, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elkaz, Osman, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krasniqi, Leutrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Bützberg (Thunstetten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maloku, Mergim, deutscher Staatsangehöriger, in Roggwil BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternicola, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Verena, von Dagmersellen, in Stadel b. Niederglatt (Stadel), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schück, Andreas, von Rüschlikon, in Bremgarten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Topalli, Vedat, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wynau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005361181, Ufficio del registro di commercio Berna
wefox Switzerland AG, in Roggwil (BE), CHE-347.026.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beciri, Suad, serbischer Staatsangehöriger, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Pascal, von Riggisberg, in Grossdietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Debrunner, Monika, von Zürich, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elkaz, Osman, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krasniqi, Leutrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Bützberg (Thunstetten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maloku, Mergim, deutscher Staatsangehöriger, in Roggwil BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternicola, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Verena, von Dagmersellen und Surses, in Stadel b. Niederglatt (Stadel), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schück, Andreas, von Rüschlikon, in Bremgarten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Topalli, Vedat, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wynau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.