Georg A. Lang
residente a Mörschwil, da Zürich Mandati attuali: lang business law ag Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georg A. Lang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georg A. Lang"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georg A. Lang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georg A. Lang"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Georg A. Lang
Persone con il nome Georg A. Lang lavorano in questi rami economici
Officio di notare e avvocato
Officio di notare e avvocato
Privato con il nome Georg A. Lang
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Georg A. Lang
Numero di pubblicazione: 1911745, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
lang business law ag (lang business law sa) (lang business law ltd), in Mörschwil, CHE-130.842.381, Grünaustrasse 9, 9402 Mörschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2014.
Zweck:
Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen gründen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lang, Georg, von Zürich, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4634626, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Leica Geosystems Interholding AG, in Balgach, CH-320.3.051.821-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2007, S. 12, Publ. 3930116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Dr. Georg A., von Zürich, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4601716, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Polymeca AG, in Balgach, CH-320.3.043.982-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2006, S. 10, Publ. 3264158).
Statutenänderung:
17.07.2008.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 06.02.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Leica Geosystems AG, in Heerbrugg (Balgach), den Geschäftsteil Mechanik zum Preise von höchstens CHF 20'000'000.-- zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Heinz, von Wolfenschiessen, in Berneck, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Dr. Georg A., von Zürich, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Matthias, von Zürich, in Wil SG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.