Christine Landolt
residente a Tenniken, da La Neuveville Mandati attuali: Landolt Belform GmbH Persone correlate: René Glatt-Frei Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Landolt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Landolt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Landolt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Landolt"
|
|
Christine Landolt
residente a Pully, da Aarau Mandati attuali: Fondation Point d'eau de Lausanne Persone correlate: Marie-Anne Jancik, Jean-François Landolt, Alexandre Frossard de Saugy e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Landolt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Landolt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Landolt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Landolt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christine Landolt
Persone con il nome Christine Landolt lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Altri servizi sociali
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Altri servizi sociali
Privato con il nome Christine Landolt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christine Landolt
Numero di pubblicazione: 5024202, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Landolt Belform GmbH, in Liestal, CH-280.4.007.576-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2004, S. 4, Publ. 2259064).
Statutenänderung:
8.05.2009. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Christine, von La Neuveville, in Tenniken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 2259064, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Landolt Belform GmbH, in Liestal, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.05.2004.
Zweck:
Handel mit Möbeln aller Art, insbesondere Objekt-Einrichtungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Einzelfirma 'Landolt Christine, Belform Objekteinrichtungen', in Liestal, gemäss Übernahmebilanz per 31.03.2004 mit Aktiven von CHF 115'635.05 und Passiven von CHF 94'679.85 zum Preis von CHF 20'955.20, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 955.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Landolt, Christine, von La Neuveville, in Tenniken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hunziker, Sylvia, von Moosleerau, in Zunzgen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.