Thomas Landis
residente a Schlieren, da Wädenswil Mandati attuali: Die Dienstleister GmbH, landis architektur ag Persone correlate: Erkki Landis Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Landis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Landis"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Landis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Landis"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Landis
Persone con il nome Thomas Landis lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Uffici di architettura e ingegneria
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Thomas Landis
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Landis
Numero di pubblicazione: HR02-1005931550, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
alpine mobility, in Andermatt, CHE-254.061.469, Verein (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005302906).
Statutenänderung:
29.03.2022.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 3, 6490 Andermatt. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landis, Thomas, von Zürich, in Bachenbülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Milena, von Speicher, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Matthias, von Lungern, in Andermatt, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räss Brenner, Kathrin, von Neftenbach, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Althaus, Yves, von Rüderswil, in Altdorf (UR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005562049, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Andermatt Swiss Alps AG, in Andermatt, CHE-113.632.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005300977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landis, Thomas, von Zürich, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sawiris, Naguib Samih Onsi, ägyptischer Staatsangehöriger, in Kairo (EG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in San Francisco (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egle, Franz, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Jürgen, von Schaffhausen, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Barbara Anna, von Erlenbach (ZH), in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Matthias, von Lungern, in Andermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005481341, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Zunfthaus zur Schneidern, Zürich, in Zürich, CHE-101.347.725, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, S.0, Publ. 3105801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würth, Felix, von Zürich, in Oetwil am See, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landis, Thomas, von Wädenswil, in Affoltern am Albis, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschmann, Hans Peter, von Zürich, in Rapperswil SG, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Michael, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gredig, Simon, von Safiental, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niesper, Nico, von Zürich, in Feusisberg, Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Nicolas, von Zürich, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Markus, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sallenbach, Stefan, von Uster, in Maur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.