Patrick Lampert
residente a Küsnacht, da Rebstein Mandati attuali: The Spirit Company GmbH, Lampert Immobilien GmbH Persone correlate: Gisep Biert, Karim Vonmoos, Michael Keller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Lampert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Lampert"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Lampert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Lampert"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrick Lampert
Persone con il nome Patrick Lampert lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Compravendita di immobili propri
Commercio di prodotti alimentari
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Patrick Lampert
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Lampert
Numero di pubblicazione: HR02-1005593065, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Lampert Immobilien GmbH, in Basel, CHE-113.007.101, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, Publ. 3611317).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, Patrick, von Rebstein, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Riehen];
Lampert, Birgit, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1004711025, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
M & L Immobilien AG, in Basel, CHE-103.958.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3507401).
Statutenänderung:
26.08.2019.
Firma neu:
Antero Invest AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung sowie den Erwerb und die Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampert, Patrick, von Rebstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampert, Josef, von Rebstein, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, Andreas, von Rebstein, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Petitjean, Daniel, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4321227, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
The Spirit Company GmbH, in Baar, CHE-202.874.011, Ruessenstrasse 5A, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2018.
Zweck:
Import/Export bzw. Handel mit Luxusgütern wie alkoholische Getränke, Zigarren, Lebensmittel, etc.;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 15.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lampert, Patrick, von Rebstein, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Biert, Gisep, von Scuol, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vonmoos, Karim, von Valsot, in Meierskappel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Keller, Michael, von Amriswil, in Schmerikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00.