Ivo Lacic
residente a Busswil BE, da Germania Mandati attuali: Feintool International Holding AG, Pensionskasse der Feintool-Gruppe in Liquidation Persone correlate: Patrick Vonmüllenen, Martin Philipp Klöti, Thomas Erne e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ivo Lacic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ivo Lacic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ivo Lacic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ivo Lacic"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ivo Lacic
Persone con il nome Ivo Lacic lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di macchine utensili
Esercizio di una casse pensioni
Fabbricazione di macchine utensili
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Ivo Lacic
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ivo Lacic
Numero di pubblicazione: HR02-1005843407, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Feintool International Holding AG, in Lyss, CHE-100.251.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739159).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blümel, Winfried Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Oberkirch (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Thomas Peter, von Langnau im Emmental, in Täuffelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Güntensperger, Eduard Josef, von Eschenbach (SG), in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lacic, Ivo, deutscher Staatsangehöriger, in Busswil BE (Lyss), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ottoberg, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Prislich Neese (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Reich, Lars Jakob, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Afton Falls Drive (US), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005659873, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pensionskasse der Feintool-Gruppe, in Lyss, CHE-109.770.412, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214226).
Name neu:
Pensionskasse der Feintool-Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht vom 08.12.2022 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp, Thomas, von Wiedlisbach, in Biel/Bienne, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Samuel, von Nesslau, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lacic, Ivo, deutscher Staatsangehöriger, in Busswil BE (Lyss), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlub-Löffel, Karin, von Müntschemier, in Büren an der Aare, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stämpfli, Marc, von Seedorf (BE), in Seedorf BE, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Hanspeter, von Rapperswil (BE), in Grossaffoltern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005214226, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pensionskasse der Feintool-Gruppe, in Lyss, CHE-109.770.412, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bögli, Thomas Fritz Dr., von Seeberg, in Altendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alonso Golmar, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Samuel, von Nesslau, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopp, Thomas, von Wiedlisbach, in Biel/Bienne 6 (Biel/Bienne), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lacic, Ivo, deutscher Staatsangehöriger, in Busswil BE (Lyss), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Hanspeter, von Rapperswil (BE), in Grossaffoltern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].