Barbara Kusters-Lattmann
residente a Hergiswil, da Stäfa Mandati attuali: BOXLY GmbH, EnergyHouzz Trading GmbH e di più Persone correlate: Robert Martin Kusters, Robert Martin Kusters Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Kusters-Lattmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Kusters-Lattmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Kusters-Lattmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Kusters-Lattmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Barbara Kusters-Lattmann
Persone con il nome Barbara Kusters-Lattmann lavorano in questi rami economici
Depositi e logistica
Altra attività edilizia
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altre libere professioni
Depositi e logistica
Altra attività edilizia
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altre libere professioni
Privato con il nome Barbara Kusters-Lattmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Kusters-Lattmann
Numero di pubblicazione: HR02-1006136549, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo
Sun Capital Fund AG, bisher in Luzern, CHE-458.093.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609792).
Statutenänderung:
29.08.2024.
Sitz neu:
Hergiswil (NW).
Domizil neu:
Seestrasse 41, 6052 Hergiswil NW.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschafter erfolgen durch einfachen Brief, per Telefax oder E-Mail an die Adresse der im Aktienbuch eingetragen Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kusters-Lattmann, Barbara, von Stäfa, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saas-Fee];
Kusters, Robert Martin, von Stäfa, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saas-Fee].
Numero di pubblicazione: HR02-1005715322, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SwissBox SelfStorage GmbH, in Luzern, CHE-211.887.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621827).
Statutenänderung:
22.03.2023.
Firma neu:
BOXLY GmbH. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kusters, Robert Martin, von Stäfa, in Saas-Fee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kusters-Lattmann, Barbara, von Stäfa, in Hergiswil (NW), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saas-Fee, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005621827, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SwissBox SelfStorage GmbH, in Luzern, CHE-211.887.509, c/o MOORE STEPHENS LUZERN AG, Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Mieten und Vermieten, die Bereitstellung und Verwaltung von Lagerflächen, von kommerziellen und administrativen Flächen, von Fahrzeugen, den Transport und Logistikdienstleistungen. Sie bezweckt die Vermittlung von Versicherungen, den Betrieb eines E-Shops sowie den Kauf und Verkauf von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Gesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Personal verleihen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Grundstücke, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten oder weiter veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Mit Erklärung vom 29.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sun Capital Fund AG (CHE-458.093.995), in Luzern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kusters-Lattmann, Barbara, von Stäfa, in Saas-Fee, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Kusters, Robert Martin, von Stäfa, in Saas-Fee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.